Typ | Data | Tytuł | |
---|---|---|---|
Akty prawne | 14.05.2021 | Uchwała Nr XXVIII/236/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń” na obszarze użytku ekologicznego oznaczonego kodem PL.ZIPOP.1393.UE.0403083.992 | Szczegóły |
Akty prawne | 14.05.2021 | Zarządzenie Nr V/50/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wdrożenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim | Szczegóły |
Akty prawne | 13.05.2021 | Zarządzenie Nr V/52/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie odwołania Pani Heleny Składanowskiej ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim | Szczegóły |
Akty prawne | 13.05.2021 | Zarządzenie Nr V/51/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Małgorzacie Niedźwiedzkiej stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim | Szczegóły |
Akty prawne | 13.05.2021 | Zarządzenie Nr V/49/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie odwołania Pani Lidii Szefke ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 ”Promyczek” w Solcu Kujawskim | Szczegóły |
Akty prawne | 12.05.2021 | Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń” na obszarze użytku ekologicznego oznaczonego kodem PL.ZIPOP.1393.UE.0403083.992 | Szczegóły |
Artykuł | 12.05.2021 | Porządek obrad XXVIII sesji RM zaplanowanej na 14 maja 2021 r. w trybie zdalnym | Szczegóły |
Oświadczenia majątkowe | 06.05.2021 | Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Szalewskiej – Prezesa Zarządu Solmed sp. z o.o., złożone do 30 kwietnia 2021 r. | Szczegóły |
Oświadczenia majątkowe | 06.05.2021 | Oświadczenie majątkowe Pana Sebastiana Wryczy – Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., złożone do 30 kwietnia 2021 r. | Szczegóły |
Oświadczenia majątkowe | 06.05.2021 | Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Konaszewskiej – Zastępcy Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, złożone do 30 kwietnia 2021 r. | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396
›
»